ABBAY CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing sports equipment for recreation of children and young people in Franklin Street and the neighbourhood in Reading. Takes children and young people to theme parks during school holiday.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2008
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Mehefin 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR LEMI LOMURO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
OTTO ADELINO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR STANS JADA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR RONALD MANDE ELIAS WORO | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2004 | 30/06/2005 | 30/06/2006 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.59k | £936 | £2.42k | £1.32k | £1.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.13k | £4.78k | £652 | £525 | £986 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 394 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 394 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 760 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 760 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1125 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1125 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1490 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1490 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 21 MARCH 2001
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE POVERTY AND DISTRESS AND SUFFERING CAUSED BY FAMINE AND HOUSEHOLD FOOD INSECURITY IN AFRICA IN GENERAL AND IN THE WEST SHOA ADMINISTRATIVE REGION IN ETHIOPIA IN PARTICULAR; 2. TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME ACTIVITIES TO THE YOUTH, THE OLD AND THE DISABLED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE IN A SITUATION OF POVERTY; 3. TO ADVANCE EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING BY PROVIDING GRANTS FOR PEOPLE FACING FINANCIAL HARDSHIPS; 4. TO PROVIDE CLEAN DRINKING WATER TO PEOPLE TO PROTECT PUBLIC HEALTH; 5. TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE RELIEF OF LEPERS AND THE SICK WHO MAY BECOME HOMELESS;
Maes buddion
THE WEST SHOA ADMINISTRATIVE REGION IN ETHIOPIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 FRANKLIN STREET
READING
RG1 7YA
- Ffôn:
- 01189584764
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window