Ymddiriedolwyr SOUTH RIVERSIDE COMMUNITY DEVELOPMENT CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1080314
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACQUELINE MARSHALL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sarah Way | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Lorna Stabler | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Keith Abdi | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Natalie Hamonda | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Martina Svobodova | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
KEN BARKER | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
SALAM ABDUL | Ymddiriedolwr | 21 January 2017 |
|
|||||
WAYNE FINDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAS SINGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.