Hanes ariannol Friends of Green Oaks

Rhif yr elusen: 1075810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £37.79k £22.34k £19.92k £35.14k £24.24k
Cyfanswm gwariant £16.71k £37.96k £8.35k £47.48k £13.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.00k N/A N/A N/A N/A