GRAFTON MANOR GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides weekly horse riding sessions for adults with head injuries and other disabilities both mental and physical. Provides Horse care sessions for adults with physical and special needs Provides "Tea with a Pony" sessions
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 19 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
- GRAFTON RDA (Enw gwaith)
- RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION GRAFTON MANOR GROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOANNE TRACEY JAMES | Cadeirydd |
|
|
|||||
JOAN BALLINGER | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|
||||
JACKIE KITCHIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SALLY COSFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOANNA SMYTH-OSBOURNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.74k | £462 | £673 | £2.11k | £2.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.72k | £880 | £472 | £2.00k | £2.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON THE 16 NOVEMBER 1998.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE OBJECTS OF THE RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING A CHARITY REGISTERED UNDER CHARITY NUMBER 244108 ("THE ASSOCIATION") BY PROVIDING DISABLED PEOPLE WITH THE OPPORTUNITY TO RIDE AND/OR TO CARRIAGE DRIVE TO BENEFIT THEIR HEALTH AND WELL BEING IN THE SOUTH NORTHANTS AREA.
Maes buddion
SILVERSTONE, TOWCESTER, NORTHANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 HIGH STREET
COLLINGTREE
NORTHAMPTON
NN4 0NE
- Ffôn:
- 01604767353
- E-bost:
- sally.cosford@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window