LIFE CYCLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Life Cycle helps people take up cycling as a way of bringing about social and environmental change. We run a range of practical projects and services that overcome the barriers to cycling. We also pioneer new ways of raising awareness of the many benefits cycling brings: to individuals, to communities and to the planet.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,318,407
Roddion a chymynroddion | £30.61k | |
Weithgareddau elusennol | £1.28m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £5.80k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,368,526
Codi arian | £54.49k | |
Weithgareddau elusennol | £1.31m | |
Arall | £0 |
£465 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £252,813 o 9 gontract(au) llywodraeth a £56,030 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £54.49k | |
Gwariant elusennol | £1.31m |
Pobl

39 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
83 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bournemouth
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Dinas Derby
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Swindon
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 28 Medi 1999: Cofrestrwyd
- LIFE CYCLE (Enw gwaith)
- CYCLE WEST (Enw blaenorol)
- LIFE CYCLE UK (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Buckland | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|||||
Duncan Cooper | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Geoffrey Roach | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Michael Hobson | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Nadia Saba | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Keith Norman | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Nicola Key | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Harold Binley | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Kiron Chatterjee | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £682.91k | £927.02k | £1.05m | £1.11m | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £719.46k | £799.56k | £1.04m | £1.19m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £199.80k | £141.23k | £234.36k | £229.20k | £252.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.48k | £82.83k | £5.40k | £10.00k | £56.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.52k | £150.10k | £19.75k | £28.28k | £30.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £104.04k | £127.53k | £188.40k | £215.78k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £551.74k | £639.72k | £827.37k | £856.61k | £1.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.61k | £9.68k | £10.12k | £10.44k | £5.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £35.71k | £2.50k | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £696.03k | £768.93k | £1.01m | £1.14m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.43k | £30.63k | £30.34k | £49.67k | £54.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.98k | £11.74k | £5.50k | £6.25k | £6.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.35k | £294 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £221.19k | £237.81k | £247.66k | £224.88k | £155.87k | |
|
Cyfanswm asedau | £159.70k | £333.41k | £355.38k | £291.29k | £303.84k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £59.96k | £101.15k | £113.44k | £131.46k | £124.66k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 6 SEPTEMBER 1999. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 JUL 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04 SEP 2017 as amended on 03 Aug 2022 as amended on 20 May 2024
Gwrthrychau elusennol
1) to promote the conservation of the natural environment for the benefit of the public by promoting cycling as a means of transport; 2) to educate the public on the benefits of cycling as a non-polluting means of transport 3) to advance the education and training of the public in road safety and the safe use and maintenance of bicycles; 4) to preserve and protect the health of the public by encouraging and facilitating safe cycling; and 5) to provide for the public benefit, the relief of those in need, by reason of youth, age, ill-health, disability, financial hardship or other disadvantage, who otherwise have limited access to the benefits of cycling, by providing them with opportunities or the motivation to own or use a bicycle or to cycle more regularly.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE CREATE CENTRE
SMEATON ROAD
BRISTOL
BS1 6XN
- Ffôn:
- 01173534580
- E-bost:
- hello@lifecycle.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window