Ymddiriedolwyr LIFE CYCLE

Rhif yr elusen: 1077575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Guy Buckland Ymddiriedolwr 17 March 2025
WEST OF ENGLAND SPORT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Duncan Cooper Ymddiriedolwr 17 March 2025
Dim ar gofnod
Geoffrey Roach Ymddiriedolwr 17 March 2025
Dim ar gofnod
Michael Hobson Ymddiriedolwr 01 August 2023
Dim ar gofnod
Nadia Saba Ymddiriedolwr 10 September 2022
Dim ar gofnod
Keith Norman Ymddiriedolwr 12 May 2022
Dim ar gofnod
Nicola Key Ymddiriedolwr 12 May 2022
Dim ar gofnod
Harold Binley Ymddiriedolwr 01 July 2019
Dim ar gofnod
Kiron Chatterjee Ymddiriedolwr 01 July 2019
Dim ar gofnod