WEETING 21
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Services for chldren and older people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 1999: Cofrestrwyd
- 24 Tachwedd 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.71k | £182.26k | £256.58k | £271.72k | £98.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £152.24k | £176.68k | £240.24k | £203.46k | £115.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 22 Mawrth 2009 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 29 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 16 Rhagfyr 2008 | 320 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 30 Mehefin 2008 | 151 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 27 Mawrth 2007 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 19 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 14 Chwefror 2006 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 14 Chwefror 2006 | 14 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19TH NOVEMBER 1998 AND AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 8TH DECEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WEETING WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS FOR ANY OR ALL OF THE FOLLOWING PURPOSES: (1) THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING OF YOUNG PEOPLE AND ADULTS WITH PARTICULAR REFERENCE TO EQUIPPING THEM FOR EMPLOYMENT AND FACILITATING THEIR OBTAINING WORK BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR STUDY, LEARNING AND TRAINING; (3) THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN LOCAL HISTORY RELATING TO WEETING AND SURROUNDING AREAS; (4) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF THE GOOD PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF PERSONS LIVING OR VISITING THE AREA; (5) THE CONSERVATION AND PROTECTION OF THE NATURAL AND BUILT ENVIRONMENT OF WEETING, INCLUDING PROJECTS WHICH WILL PROVIDE, IMPROVE OR MAINTAIN PUBLICLY ACCESSIBLE OPEN SPACE, PUBLIC PARKS OR OTHER PUBLIC AMENITIES IN WEETING
Maes buddion
WEETING AND SURROUNDING AREAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window