RICHARD HARRINGTON CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to provide grants to other charities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 15 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
- 23 Mehefin 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.23k | £20.72k | £20.00k | £15.00k | £27.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.82k | £17.13k | £21.14k | £29.91k | £35.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2014 | 08 Rhagfyr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2014 | 08 Rhagfyr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2013 | 17 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10TH JANUARY 1999.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL FOR OR TOWARDS ANY CHARITABLE OBJECT OR PURPOSE AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
GREATER LONDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window