HATHERLOW HOUSE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Lerpwl
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Swydd Gaerhirfryn
- Wirral
Llywodraethu
- 03 Ebrill 2008: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1083995 METHODIST HOMES
- 19 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
- 03 Ebrill 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £297.07k | £299.48k | £350.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £300.70k | £307.29k | £328.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 26 Mawrth 2008 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 02 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 18 Medi 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 15 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 15 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 08 Rhagfyr 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 08 Rhagfyr 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION 24 MARCH 1999
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE ELDERLY OR INDIGENT PERSONS IN THE NORTH-WEST AREA REGARDLESS OF SEX OR RELIGIOUS BELIEF THROUGH THE PURCHASE OR LEASE, FURNISHING, EQUIPPING AND MAINTENANCE OF A HOME OR HOMES AND TO CARRY ON SUCH CHARITABLE ACTIVITIES AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE
Maes buddion
NORTH-WEST AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window