HATFEILD SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1074769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Hatfield School Association is involved in raising funds for Hatfield School, for the benefit of the children attending the school.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £20,473
Cyfanswm gwariant: £23,069

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Merton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Deborah Thornberry Cadeirydd 09 November 2022
Dim ar gofnod
Kerry Malcarne Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Seher Zaineb Mahmood Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Sophia Jones Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Siobhan Gilley Ymddiriedolwr 31 January 2023
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.91k £5.68k £5.50k £34.08k £20.47k
Cyfanswm gwariant £11.41k £4.78k £5.46k £41.51k £23.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 21 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 18 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 18 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 01 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 29 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 25 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hatfield Primary School
Lower Morden Lane
MORDEN
SM4 4SJ
Ffôn:
020 8337 1332
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael