DIGSWELL PLACE GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Through riding activities with ponies and horses, we provide therapy, achievement and enjoyment wherever possible to people with any disability in all age groups that live, or attend a school or an adult care centre, in the surrounding area. Where there is sufficient capacity and where the welfare of our ponies and horses is not put at risk, we will work with any person with a disability.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1163233 DIGSWELL PLACE GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOC...
- 24 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
- 12 Tachwedd 2015: Tynnwyd (WEDI UNO)
- DIGSWELL PLACE GROUP (Enw gwaith)
- DIGSWELL PLACE GROUP R D A (Enw gwaith)
- RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION DIGSWELL PLACE GROUP (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.94k | £62.26k | £55.69k | £74.36k | £80.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.92k | £48.74k | £47.33k | £68.39k | £69.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 31 Awst 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 31 Awst 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 21 Medi 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 21 Medi 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 01 Medi 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 22 Awst 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 06 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 28 Ionawr 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 DECEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE OBJECTS OF THE RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING A CHARITY REGISTERED UNDER CHARITY NUMBER 244108 ("THE ASSOCIATION") BY PROVIDING DISABLED PEOPLE WITH THE OPPORTUNITY TO RIDE AND/OR TO CARRIAGE DRIVE TO BENEFIT THEIR HEALTH AND WELL BEING IN THE WELWYN GARDEN CITY/ ST ALBANS/ STEVENAGE AREA
Maes buddion
WELWYN GARDEN CITY/ ST ALBANS/ STEVENAGE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window