Ymddiriedolwyr BLYTH AND WANSBECK GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1074379

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGAN JANE MOLLON | Ymddiriedolwr | 24 January 2025 |
|
|
||||
KEITH MUTER | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
LAURA DOHERTY | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
KIRSTY HOEY | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
HARRY LOVATT | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
FAYE ALLISON | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
NAOMI COXON | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
ALISON BREWIS | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
KATE HOPWOOD | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
EMMA MUTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE FOREMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN LOUISE RUTHERFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.