THE TIM AND BELINDA MARA TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity makes grants/awards to individuals and or organisations where young people are involved in the education of the Arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1072327 THE HAMPSTEAD SCHOOL OF ART
- 25 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
- 06 Rhagfyr 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- THE TIM MARA TRUST (Enw blaenorol)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £4.63k | £2.00k | £3.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10k | £1.13k | £1.38k | £219 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 10 Chwefror 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 18 Mawrth 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 03/03/1998 AS AMENDED BY DEED DATED 05/06/1999 AS AMENDED BY DEED DATED 04/10/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT (THE OBJECT) OF THE TRUST IS THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE ART OF PRINT-MAKING AND, IN PARTICULAR, SCREEN PRINTING BY THE PROVISION OF GRANTS AND AWARDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window