ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF INDEPENDENT MUSEUMS
Rhif yr elusen: 1082215
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Lovett | Cadeirydd | 23 June 2016 |
|
|
||||
Alexander Michael Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Christine Bernath | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Philip Graham Dolling | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Dr Laura Frances Crossley | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Victoria Power | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Charlotte Louise Morgan | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Dr Camilla Mary Stewart | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Sajida Carr | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Sarah Duthie | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Emily Ruth Hope | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Nathaniel Timothy Hepburn | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Mhairi Jane Cross | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
Rhiannon Goddard | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.