THE HTC RESEARCH TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Ionawr 2007: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1112148 MLD UK
- 30 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
- 24 Ionawr 2007: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2004 | 30/04/2005 | 30/04/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.52k | £1.82k | £1.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.52k | £1.89k | £1.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2006 | 12 Ebrill 2007 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2005 | 22 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2004 | 13 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 23 JUNE 1999
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE AND PROMOTE PUBLIC AND PROFESSIONAL EDUCATION AND KNOWLEDGE OF AROMATHERAPY AND THERAPEUTIC MASSAGE THROUGH THE CONDUCT AND PROMOTION OF RESEARCH IN EXISTING AND NEW TECHNIQUES AND PRACTICES IN THESE THERAPEUTIC MODALITIES AS USED IN COMPLEMENTARY MEDICINE AND TO DISSEMINATE THE RESULTS OF SUCH RESEARCH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, COMPLEMENTARY AND ORTHODOX MEDICAL PROFESSIONS. (2) TO ADVANCE AND PROMOTE RESEARCH, DEVELOPMENT AND EVALUATION IN ALL ASPECTS OF LYMPHATIC CONDITIONS AND LYMPHOEDEMA THROUGH THE CONDUCT AND PROMOTION OF RESEARCH IN EXISTING AND NEW TECHNIQUES AND TREATMENT PRACTICES FOR THE PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE HEALTH OF THE INDIVIDUAL AND THE DISSEMINATION OF THE RESULTS OF SUCH RESEARCH TO THE PUBLIC AND PROFESSIONALS IN COMPLEMENTARY AND ORTHODOX MEDICINE
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window