Hanes ariannol LEEDS WEEKEND CARE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1077162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £235.73k | £210.98k | £232.42k | £216.34k | £247.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.00k | £167.64k | £181.21k | £189.94k | £214.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £140.00k | £140.00k | £140.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £158.19k | £157.58k | £17.58k | £17.58k | £17.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.