TOMORROW'S GENERATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal objectives of the trust are: +?+++?To educate and assist young persons through their leisure time activities +?+++?To educate young persons on the improvement and protection of the environment +?+++?To educate, relieve and rehabilitate young persons who by reason of their social and economic circumstances are unable to gain employment
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Byrne | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
David Gow | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
STIG ANDERS HEDLUND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SEAN JENKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.30k | £108.83k | £63.55k | £62.29k | £136.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.83k | £162.17k | £103.17k | £53.95k | £195.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Mawrth 2023 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 14 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 14 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 3 FEBRUARY 1999 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 1 JULY 1999
Gwrthrychau elusennol
1) TO EDUCATE AND ASSIST YOUNG PERSONS THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED 2) TO EDUCATE YOUNG PERSONS ON THE DANGERS OF UNPROTECTED SEXUAL ACTIVITY OR OF BECOMING ADDICTED OR DEPENDANT ON DRUGS OF ANY DESCRIPTION, ALCOHOL, SOLVENTS OR OTHER ADDICTIVE SUBSTANCES; TO ASSIST IN THE WITHDRAWAL FROM SUCH ADDICTION AND REHABILITATION OF YOUNG PERSONS WHO HAVE BECOME ADDICTED TO ANY SUBSTANCE. 3) TO EDUCATE YOUNG PERSONS ON THE IMPROVEMENT AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND ON THE DANGER OF THE ENVIRONMENT CAUSED BY POLLUTION. 4) TO EDUCATE, RELIEVE AND REHABILITATE YOUNG PERSONS WHO BY REASON OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES ARE UNABLE TO GAIN EMPLOYMENT OR TO FURTHER THEIR FORMAL EDUCATION BY PROVIDING FOR SUCH PERSONS WORKSHOPS AND SUCH OTHER TRAINING FACILITIES AS WILL ENABLE THEM TO OBTAIN WORK EXPERIENCE AND ACQUIRE AND DEVELOP VOCATIONAL SKILLS. 5) TO RELIEVE YOUNG PERSONS WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR OTHERWISE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE. TO BE ELIGIBLE TO BENEFIT UNDER ANY OF THE ABOVE HEADS THE YOUNG PERSON MUST BE UNDER 25 YEARS OF AGE AND RESIDENT IN ENGLAND OR WALES 6) TO RELIEVE IN CASES OF NEED, HARDSHIP, HOMELESSNESS OR DISTRESS FAMILIES RESIDENT IN ENGLAND OR WALES.
Maes buddion
ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Cwrt Cefn
Lisvane
CARDIFF
CF14 0US
- Ffôn:
- 07899060597
- E-bost:
- david.gow1@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window