GURU NANAK PANJABI SCHOOL LEICESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main activity of the charity is providing panjabi language education to children and adults. The school presently opens 4 days a week having three groups as Monday/Wednesday, Tuesday/Thursday,& Friday/Saturday. The classes are normally held during the evening between 7pm to 8.30pm.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 24 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR JASWANT SINGH DHALIWAL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Surinderpal Singh | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
JOGINDER SINGH | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/04/2020 | 15/04/2021 | 15/04/2022 | 15/04/2023 | 15/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.77k | £4.00k | £0 | £4.00k | £11.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.14k | £1.37k | £5.18k | £7.80k | £9.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2024 | 19 Mawrth 2025 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2023 | 29 Awst 2024 | 196 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2022 | 24 Ebrill 2023 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2021 | 17 Medi 2022 | 214 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2020 | 24 Mawrth 2022 | 402 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 26TH MARCH 1994 AS AMENDED ON 22ND JUNE 1996, 3RD JUNE 1999, 17 JUNE 2000 AND 27 AUGUST 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION OF PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO THE PANJABI LANGUAGE, SIKH HISTORY, RELIGION, AND CULTURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GURU NANAK PANJABI SCHOOL LEICESTER
PRESIDENT GURU NANAK GURDWARA
9 HOLY BONES
LEICESTER
LE1 4LJ
- Ffôn:
- 01162517460
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window