Hanes ariannol YMCA BRUNEL GROUP
Rhif yr elusen: 1074660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.01m | £2.96m | £5.98m | £6.26m | £6.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.11m | £2.94m | £5.90m | £6.24m | £6.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.06m | £906.66k | £967.51k | £1.02m | £1.06m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £326.46k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £29.29k | £200.24k | £38.12k | £437.98k | £43.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.47k | £0 | £295.75k | £535.35k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.91m | £2.75m | £5.50m | £5.17m | £5.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.08k | £5.11k | £75.69k | £74.18k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £33.14k | £0 | £70.06k | £38.82k | £1.22m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.09m | £2.94m | £5.90m | £6.24m | £6.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.22k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.83k | £0 | £27.84k | £43.00k | £39.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.