Hanes ariannol THE COLOURFUL CATERPILLAR PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1075366
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £109.50k £102.35k £100.60k £113.73k £129.66k
Cyfanswm gwariant £106.97k £104.21k £98.93k £110.27k £111.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £98.92k £0 N/A £98.40k £114.19k