Hanes ariannol FRIENDS OF THE ROYAL HIGH SCHOOL BATH (G.D.S.T.)

Rhif yr elusen: 1076914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £21.13k £36.33k £21.36k £43.54k £22.68k
Cyfanswm gwariant £21.28k £25.01k £21.64k £43.75k £33.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A