THE MOORLAND MOUSIE TRUST
Rhif yr elusen: 1080504
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides care for Exmoor ponies and raises awareness of the breed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2006
Cyfanswm incwm: £25,682
Cyfanswm gwariant: £13,569
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 15 Awst 2007: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1116710 THE MOORLAND MOUSIE TRUST
- 02 Mai 2000: Cofrestrwyd
- 15 Awst 2007: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2004 | 28/02/2005 | 28/02/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.62k | £13.73k | £25.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.18k | £9.72k | £13.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2006 | 31 Mai 2007 | 154 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2006 | 31 Mai 2007 | 154 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2005 | 03 Mawrth 2006 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2005 | 31 Mai 2007 | 519 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2004 | 17 Ionawr 2005 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2004 | 17 Ionawr 2005 | 19 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27 MARCH 2000
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF THE EXMOOR PONY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window