Hanes ariannol NATIONAL FAMILY MEDIATION
Rhif yr elusen: 1074796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £724.68k | £923.42k | £864.71k | £955.83k | £984.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £747.67k | £852.95k | £690.80k | £788.24k | £958.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £566.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £33.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £821 | £2.85k | £35.74k | £4.09k | £43 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £722.52k | £920.20k | £828.76k | £951.63k | £980.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £43 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £203 | £379 | £211 | £110 | £3.60k | |
|
Incwm - Arall | £1.14k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £35.74k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £747.67k | £852.95k | £690.80k | £788.24k | £958.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £1 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £4.82k | £2.66k | £3.04k | £3.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.