BALDWIN'S BRIDGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Erecting, repairing and, from time to time, amending and maintaining Baldwin's Bridge, situated in Eton, Berkshire, and making contributions for the benefit of residents of Eton and Eton Wick.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 26 Ebrill 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawn Theresa Lee | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Ruth Maher | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Peter John EATON | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Margaret Hayes-Powell | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Malcolm Frederick Leach | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|||||
Monaliza Cadwallader | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Linda Tarbox | Ymddiriedolwr | 04 September 2015 |
|
|
||||
Susan Linda Evans | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|||||
JOHN MICHAEL LOVELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JAMES ANDREW SLIPPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER JOHN MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIMOTHY MARK TARRANT GYNGELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £281.34k | £243.22k | £261.94k | £307.06k | £291.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £223.97k | £167.77k | £213.97k | £194.41k | £251.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 24 FEBRUARY 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE, MAINTAIN AND REPAIR "BALDWIN'S BRIDGE" (OTHERWISE KNOWN AS "BARNES POOL BRIDGE") AT ETON; TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISHES OF ETON AND ETON WICK AS THE TRUSTEES THINK FIT
Maes buddion
ETON AND ETON WICK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AUSTIN LEIGH & BALDWIN INSTITUTE
ETON COURT
ETON
WINDSOR
SL4 6BY
- Ffôn:
- 07717322125
- E-bost:
- suemilne.bbt@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window