Hanes ariannol UNIVERSITY OF CALIFORNIA TRUST (UK)
Rhif yr elusen: 1075405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.14m | £786.88k | £713.45k | £1.43m | £3.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £758.14k | £693.73k | £1.45m | £3.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £798.54k | £364.85k | £329.38k | £1.02m | £3.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.35k | £4.99k | £0 | £15.88k | £671.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £32.17k | £417.04k | £5.34k | £1.32k | £1.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £829.08k | £409.88k | £362.38k | £1.03m | £3.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £49.03k | £6.70k | £60.84k | £86.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.88k | £37.31k | £32.37k | £8.33k | £15.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £799.20k | £372.57k | £330.01k | £1.02m | £3.10m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £291.45k | £299.22k | £324.65k | £358.16k | £504.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.