Ymddiriedolwyr BIRCH COPSE SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1078719

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Christine Blackwell | Cadeirydd | 02 October 2018 |
|
|
||||
Emily Elizabeth Hope Mason | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Cristina Ana Bodnar | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Timothy Ian Grant | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Amy Victoria Mason | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Murray Jay Hughes | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Michele Joanne Grant | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Pardeep Nandra | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Sarah Louise Susanne Morris | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Maria Louise Maulini | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Matthew Brian Bicknell | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Kerry Anne Stirk | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Hilary Gail Rico | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Dean George Stacey | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|
||||
Victoria Ruth Lane | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.