TOGETHER FOR SUDAN - THE BISHOP MUBARAK FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TFS sponsors the education of women and children living in Sudan and South Sudan, including university, technical, vocational, medical & paramedical training. Male children benefit from TFS programmes but not, usually, adult males. Theological education and education outside the two countries are not supported. We seek to expand our geographical reach as funding and other issues permit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gweriniaeth De Swdan
- Y Swdan
Llywodraethu
- 25 Chwefror 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1151145 WOMEN'S EDUCATION PARTNERSHIP
- 07 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
- 25 Chwefror 2014: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- TFS/BMF (Enw gwaith)
- THE BISHOP MUBARAK FUND (Enw gwaith)
- THE BISHOP MUBARAK SCHOLARSHIP FUND FOR NUBA WOMEN (Enw gwaith)
- TOGETHER FOR SUDAN (Enw gwaith)
- TOGETHER FOR SUDAN (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £227.55k | £224.44k | £254.40k | £169.46k | £103.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £232.47k | £222.41k | £195.91k | £152.70k | £106.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 22 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 17 Chwefror 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 19 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 27 Chwefror 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 30 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | 17 Mawrth 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 20 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | 25 Chwefror 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12TH FEBRUARY 1999, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 20TH MAY 1999 AND 27 SEPTEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE OR ASSIST IN RELIEVING PERSONS LIVING IN SUDAN WHO ARE IN CONDITIONS OF SICKNESS, HARDSHIP, DEPRIVATION OR DISTRESS, IN PARTICULAR BY SUPPORTING ORGANISATIONS AND IMPLEMENTING DEVELOPMENT PROJECTS WHICH RELIEVE NEED AND IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF PERSONS LIVING IN SUDAN, GIVING PRIORITY TO WOMEN AND CHILDREN AND THOSE FROM THE NUBA MOUNTAINS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: - ADVANCING EDUCATION IN BASIC LITERACY AND OTHER SUBJECTS; - THE PROVISION OF VOCATIONAL TRAINING; - THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS TO SUDANESE UNIVERSITIES
Maes buddion
SUDAN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window