THE SUDANESE COMMUNITY ASSOCIATION OF SOUTH WALES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDING CULTURAL, RECREATIONAL AND CREATIVE ACTIVITES FOR CHILDREN & YOUNG PEOPLE. RUN CHILDREN'S CROSS CULTURAL AND RCREATIONAL CLASSES AT THE PARADE CENTRE AND INCREASE THE NUMBER ATTENDING. HOLDING A VARIETY OF COMMUNITY EVENTS AND CULTURAL CELEBRATIONS THROUGH OUT THE YEAR.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerdydd
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Hassan | Ymddiriedolwr | 22 December 2024 |
|
|
||||
Sara Khalifa | Ymddiriedolwr | 22 December 2024 |
|
|
||||
Abdulrahim Ibrahim Ahmad | Ymddiriedolwr | 22 December 2024 |
|
|
||||
Mudasser Yacoub | Ymddiriedolwr | 22 December 2024 |
|
|
||||
Makarim Hamoudi | Ymddiriedolwr | 22 December 2024 |
|
|
||||
Mahdi Eltahir | Ymddiriedolwr | 22 December 2024 |
|
|
||||
Intasar Kabashi | Ymddiriedolwr | 22 December 2024 |
|
|
||||
Zahra Adam | Ymddiriedolwr | 22 December 2024 |
|
|
||||
Safa Mohammed | Ymddiriedolwr | 22 December 2024 |
|
|
||||
Mohamed Arbab | Ymddiriedolwr | 22 December 2024 |
|
|
||||
Jumma Mansor | Ymddiriedolwr | 22 December 2024 |
|
|
||||
BIRAIR ISMAIL YOUSIF HAMAD | Ymddiriedolwr | 26 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.29k | £26.95k | £18.09k | £7.61k | £14.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.07k | £22.82k | £20.86k | £5.67k | £16.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 02 Rhagfyr 2024 | 155 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 03 Mehefin 2021 | 338 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 NOVEMBER 1998 AS AMENDED 6 FEBRUARY 2000.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS AND PRIMARILY THE SUDANESE INHABITANTS IN CARDIFF AND SOUTH WALES (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL OR RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS, THE LOCAL AUTHORITIES AND VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO: (I) ADVANCE THE EDUCATION OF THE SAID INHABITANTS; AND (II) PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION FOR THE SAID INHABITANTS AND PRIMARILY THE SUDANESE INHABITANTS, IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. (B) TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED "THE CENTRE") AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN COOPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER BODY) IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECT
Maes buddion
CARDIFF AND SOUTH WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3b Pen y Peel Road
Canton
CARDIFF
CF5 1QX
- Ffôn:
- 07958306582
- E-bost:
- SUDANCOMMUNWALES@HOTMAIL.COM
- Gwefan:
-
.THESUDANESECOMMUNITYASSOCIATIONOFSOUTHWALES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window