MISTLEY MALTINGS TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preservation of Mistley Maltings in Essex and the promotion of its use as community space and for the generation of employment
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2003: Cofrestrwyd
- 16 Hydref 2020: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £138 | £74 | £21 | £6 | £32 | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.07k | £65.38k | £5.38k | £382 | £6.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 29 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 27 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 17 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 DECEMBER 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25 JANUARY 2001
Gwrthrychau elusennol
TO BENEFIT THE INHABITANTS OF MISTLEY AND THE SURROUNDING AREA BY ASSOCIATING TOGETHER THE INHABITANTS AND LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS TO ASSIST IN: 1) THE CONSERVATION, PRESERVATION, RESTORATION, MAINTENANCE, ENHANCEMENT AND MANAGEMENT OF THE FORMER MALTINGS IN MISTLEY AND THEIR GROUNDS AND ENVIRONS FOR THE TIME BEING; 2) ADVANCING EDUCATION; 3) PROMOTING THE ARTS AND PROVIDING FACILITIES FOR RECREATION OR LEISURE TIME OCCUPATIONS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF SUCH PERSONS
Maes buddion
MISTLEY AND THE SURROUNDING AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window