Hanes ariannol GARSTON AND DISTRICT COMMUNITY COUNCIL
Rhif yr elusen: 1076031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (106 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.06k | £51.90k | £57.16k | £56.98k | £45.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.23k | £55.92k | £55.23k | £47.84k | £46.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £19.07k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £8.00k | £8.00k | £19.07k | £8.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.