Hanes ariannol ASSOCIATION OF BRITISH NEUROLOGISTS
Rhif yr elusen: 1077893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £998.16k | £998.51k | £761.98k | £872.08k | £1.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £898.76k | £919.24k | £612.29k | £706.77k | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £62.28k | £76.92k | £96.84k | £120.00k | £165.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.79k | £22.76k | £15.23k | £16.46k | £20.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £921.58k | £898.19k | £649.61k | £696.13k | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £511 | £643 | £299 | £39.49k | £12.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £876.92k | £886.78k | £588.44k | £677.27k | £1.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.83k | £32.47k | £23.85k | £29.49k | £34.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £6.86k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £865 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.