Hanes ariannol THE NATIONAL GAMEKEEPERS' ORGANISATION EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 1076923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.07k £17.83k £22.32k £14.03k £16.44k
Cyfanswm gwariant £27.84k £14.86k £16.93k £27.07k £9.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A