THE NATIONAL GAMEKEEPERS' ORGANISATION EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EDUCATION, TRAINING PEOPLE TO BECOME GAMEKEEPERS ETC
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Awst 1999: Cofrestrwyd
- THE NATIONAL GAMEKEEPERS ORGANISATION CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
RICHARD BAILEY | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
ANNA HARE | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
MATTHEW GOODALL | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
IAN SINCLAIR COGHILL BSC | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Geoffrey Robert Garrod | Ymddiriedolwr | 24 August 2012 |
|
|
||||
TONY PAUL ROLFE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON LESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.07k | £17.83k | £22.32k | £14.03k | £16.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.84k | £14.86k | £16.93k | £27.07k | £9.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Chwefror 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18/11/1998 AS AMENDED BY DEED DATED 06/02/2011 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 16/12/2013
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC, PARTICULARLY SCHOOL CHILDREN AND THEIR TEACHERS IN MATTERS TO DO WITH THE WISE AND SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES AND THE OBSERVATION OF WILDLIFE AND BIODIVERSITY; AND THE PROTECTION IMPROVEMENT AND RESTORATION OF WILDLIFE HABITATS AND TO IMPROVE THEIR UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE ROLE THAT GAMEKEEPERS PLAY IN COUNTRYSIDE MANAGEMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PARK HOUSE
BUCKINGHAM SQUARE
HELMSLEY
YORK
YO62 5EA
- Ffôn:
- 01384873453
- E-bost:
- info@gamekeeperstrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window