Hanes ariannol AFRICA RELIEF TRUST (ART)

Rhif yr elusen: 1077946
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014
Cyfanswm Incwm Gros £0 £1.15k £4.23k £52.12k £23.92k
Cyfanswm gwariant £0 £1.15k £4.23k £51.70k £23.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A