Hanes ariannol BISHOPDOWN FARM COMMUNITY PRE-SCHOOL AND FARM FRIENDS

Rhif yr elusen: 1076227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £206.30k £165.30k £153.44k £348.02k £223.49k
Cyfanswm gwariant £167.72k £175.29k £176.63k £378.05k £182.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £125.41k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £128.19k £123.96k £110.80k £231.95k N/A