ymddiriedolwyr SUTTON ST JAMES PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1076912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDRA HORSFIELD | Cadeirydd |
|
||||||
Patrick Robert Horridge | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Abbie Ann Borland | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Karen Baker | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Duncan John Harrison | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Philippa Heanes | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||
Katie Wallace | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Daisy Clitheroe | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|||||
hannah thorpe | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
claire willows | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.