ALDRIDGE MANOR HOUSE YOUTH AND COMMUNITY ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Walsall
Llywodraethu
- 04 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
- 03 Mai 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.99k | £127.64k | £113.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.21k | £125.48k | £128.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 27 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 27 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 10 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 10 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 10 Rhagfyr 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 10 Rhagfyr 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 FEBRUARY 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF ALDRIDGE IN PARTICULAR AND THE NEIGHBOURHOOD TOGETHER DEFINED BY WALSALL METROPOLITAN BOROUGH (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJCT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; B) ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF, A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED "THE CENTRE") AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS; C)PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED. THE ASSOCIATION SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION
Maes buddion
ALDRIDGE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window