WASHINGTON MILLENNIUM CENTRE TRUST LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of fully equiped fitness suite, 3rd generation artificial football pitch, sports hall and community rooms etc., working closely with SAFC Foundation for football development and working in partnership with the Library Service and Sunderland City College to provide sporting, recreational and educational opportunities for the people of Washington.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,333 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Sunderland
Llywodraethu
- 21 Chwefror 2003: Cofrestrwyd
- WASHINGTON MILLENIUM CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNCILLOR PETER WALKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Michael Addison | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Callum Marc McPake | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
LESLEY SPUHLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID SNOWDON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BARRY GEORGE ROBERT SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JILL ELAINE FLETCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £372.26k | £231.88k | £332.30k | £363.64k | £405.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £333.46k | £264.26k | £313.25k | £326.17k | £339.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £73.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.88k | £31.72k | £42.52k | £3.33k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 MARCH 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 20 DECEMBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WASHINGTON, SUNDERLAND, AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. (B) TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED THE MILLENNIUM CENTRE) AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME, WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY IN FURTHERANCE OF THESE OBJECT. THE ASSOCIATION SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN.
Maes buddion
WASHINGTON, SUNDERLAND, TYNE & WEAR.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WASHINGTON MILLENNIUM CENTRE
THE OVAL
CONCORD
WASHINGTON
TYNE & WEAR
NE37 2QD
- Ffôn:
- 01915946050
- Gwefan:
-
washingtonmillenniumcentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window