AL-BASEERA BRISTOL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the benefits of the inhabitants of the City of Bristol in particular, but not exclusively, those of somali descent, by associating together the inhabitants and the local authorities, voluntary and other organisations to advance education, welfare and leisure time occupations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDI MOHAMED DJAMA | Cadeirydd | 25 June 2018 |
|
|
||||
Mustafa sharif | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
HASSAN MOHAMED ALI | Ymddiriedolwr | 03 October 2015 |
|
|
||||
ABDIRAHMAN JIBRIL MEAD | Ymddiriedolwr | 03 October 2015 |
|
|
||||
MUSTAFA AHMED | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/05/2020 | 30/05/2021 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.00k | £72.03k | £61.80k | £87.60k | £111.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.69k | £27.41k | £34.55k | £49.05k | £99.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2020 | 27 Mai 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2020 | 27 Mai 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 8 JUNE 2002.
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE CITY OF BRISTOL, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE OF SOMALI DESCENT, BY ASSOCIATING TOGETHER THE INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS TO ADVANCE EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND LEISURE TIME OCCUPATIONS. 2. TO ESTABLISH A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE SUCH A CENTRE FOR THE FURTHERANCE OF ABOVE OBJECTS. 3. OTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES.
Maes buddion
THE INHABITANTS OF THE CITY OF BRISTOL, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE OF SOMALI DESCENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 WADE STREET
ST. JUDES
BRISTOL
BS2 9DR
- Ffôn:
- 01179413331
- E-bost:
- info@albaseera.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window