Hanes ariannol CENTRE FOR ADHD & AUTISM SUPPORT
Rhif yr elusen: 1080795
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £280.29k | £276.56k | £457.17k | £435.35k | £491.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £265.57k | £259.16k | £352.35k | £435.55k | £698.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £50.09k | £58.02k | £71.44k | £134.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £81.34k | £10.45k | £15.00k | £15.00k | £15.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.