Dogfen lywodraethu CENTRE FOR ADHD & AUTISM SUPPORT
Rhif yr elusen: 1080795
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/09/1999 AS AMENDED ON 30/03/2000 AS AMENDED ON 15/09/2010 AS AMENDED ON 14/05/2014 AS AMENDED ON 07 JUL 2016
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF INDIVIDUALS WITH ADHD AND/OR AUTISM, THEIR FAMILIES AND THE LOCAL COMMUNITY BY THE PROVISION OF EDUCATION AND SUPPORT, THROUGH A RANGE OF COURSES, WORKSHOPS, TRAINING AND YOUTH PROGRAMMES, WHICH AIM TO RAISE AWARENESS, CHANGE PERCEPTIONS AND BREAK DOWN BARRIERS FOR THOSE AFFECTED BY THESE CONDITIONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.