Hanes ariannol THE EUROPEAN SOCIETY FOR LASER AESTHETIC SURGERY

Rhif yr elusen: 1087852
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £1.20k £1.35k £1.56k £700 £360
Cyfanswm gwariant £1.50k £620 £900 £500 £1.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A