NORTH NOTTS GYMNASTIC CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Gymnastics
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 12 Mehefin 2000: Cofrestrwyd
- N.N.G.C. (Enw gwaith)
- WORKSOP GYMNASTICS CLUB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayne Kirtley | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Giveny Garton | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Hannah Oakton | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Sally Dunleavy | Ymddiriedolwr | 17 December 2018 |
|
|
||||
Nicola Stewart | Ymddiriedolwr | 17 December 2018 |
|
|
||||
Sarah Powell | Ymddiriedolwr | 17 December 2018 |
|
|
||||
DAWN CONNOLLY | Ymddiriedolwr | 17 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.81k | £49.88k | £57.18k | £52.44k | £55.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.81k | £49.88k | £57.18k | £52.44k | £55.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £18.89k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 28 Ionawr 2025 | 150 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 28 Ionawr 2025 | 150 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 17 Tachwedd 2023 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 17 Tachwedd 2023 | 78 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 30 Tachwedd 2021 | 91 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 30 Tachwedd 2021 | 91 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 26 Hydref 2020 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 26 Hydref 2020 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 FEBRUARY 1999 AS AMENDED 5 DECEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE RECREATIONAL FACILITIES TO THE PUBLIC, PARTICULARLY CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES, IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE THROUGH THE PROVISION OF GYMNASTICS AND SIMILAR RECREATIONAL ACTIVITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE PERSONS FOR WHOM THE FACILITIES ARE PROVIDED
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
59 KINGSTON ROAD
WORKSOP
S80 2UL
- Ffôn:
- 07785940089
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window