Hanes ariannol THE JIGSAW TRUST
Rhif yr elusen: 1075464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.26m | £4.55m | £5.06m | £5.15m | £5.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.08m | £4.47m | £5.06m | £5.13m | £5.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.57m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.24k | £6.52k | £173.45k | £193.47k | £121.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £211.98k | £193.80k | £202.45k | £208.05k | £113.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.04m | £4.35m | £4.69m | £4.74m | £4.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £643 | £1.40k | £239 | £289 | £5.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £55.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.85m | £4.24m | £4.80m | £4.88m | £4.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £229.61k | £224.92k | £252.78k | £242.41k | £257.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £126.82k | £98.49k | £110.76k | £102.94k | £113.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.