4SIGHT VISION SUPPORT

Rhif yr elusen: 1075447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

4Sight provides about 5000 vision impaired people with information, guidance & on-going support to promote independence & prevent social isolation following sight loss. We help people to access advice, equipment, skills & services needed to improve health & wellbeing, build confidence & participate actively in their community and family life. 4Sight also campaigns to remove barriers to inclusion

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £488,349
Cyfanswm gwariant: £398,531

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Brighton And Hove
  • Dwyrain Sussex
  • Gorllewin Sussex
  • Hampshire
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mai 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 277319 ADUR TALKING NEWS
  • 04 Medi 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1103627 ARUN TRANSPORT FOR THE VISUALLY IMPAIRED
  • 12 Mai 1999: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • 4SIGHT (Enw gwaith)
  • W S A B (Enw gwaith)
  • WEST SUSSEX ASSOCIATION FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr NORMAN BOYLAND Cadeirydd
ASPIRE SUSSEX LIMITED
Mae elusen yn nwylo gweinyddwyr
Carole Wooldridge Ymddiriedolwr 25 October 2024
Dim ar gofnod
Julia Kirkham Ymddiriedolwr 16 December 2020
Dim ar gofnod
Heather Bell Ymddiriedolwr 16 December 2020
Dim ar gofnod
Sheilagh Baker Ymddiriedolwr 28 October 2016
Dim ar gofnod
ARTHUR JAMES MAYSON ACIB TEP Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £357.45k £423.24k £364.72k £350.10k £488.35k
Cyfanswm gwariant £518.55k £398.61k £424.28k £386.77k £398.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £24.75k £61.85k £31.54k N/A £17.09k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 29 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 05 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 05 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 14 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 14 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 27 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 27 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Victoria Drive
Bognor Regis
West Sussex
PO21 2TE
Ffôn:
01243838006