Hanes ariannol CITY CHURCH ( CAMBRIDGE )
Rhif yr elusen: 1076291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £537.34k | £608.34k | £580.91k | £636.38k | £549.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £582.55k | £605.03k | £594.53k | £652.61k | £643.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £512.98k | £584.28k | £563.87k | £617.58k | £525.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.67k | £7.20k | £2.81k | £5.97k | £11.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.01k | £14.80k | £11.03k | £11.39k | £12.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.68k | £2.07k | £3.21k | £1.45k | £180 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £582.55k | £605.03k | £594.53k | £652.61k | £643.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.46k | £2.46k | £2.46k | £2.46k | £2.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.