ymddiriedolwyr THE BROADS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1078434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Nicholas Mark Collins | Cadeirydd | 18 November 2023 |
|
|
||||
Duncan Holmes | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Anthony Lumbard | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Peter Mason | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
Diana Verna Cornell | Ymddiriedolwr | 18 November 2017 |
|
|
||||
PAUL RICE | Ymddiriedolwr | 21 November 2015 |
|
|
||||
Dr KEITH BACON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
COLIN DAVID DYE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.