ST MARY'S PRIORY DEVELOPMENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian religion by restoration, repair & preservation of St. Marys Priory Church, Abergavenny. To advance the education of the public in the history of the church & to encourage the young in the playing of musical instruments & the learning of the art & science of classical music. To provide facilities for recreation in the interest of social welfare for the inhabitants of Aberga
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Sir Fynyw
Llywodraethu
- 16 Medi 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY BERNARD PRATT | Cadeirydd | 06 September 2011 |
|
|
||||||||||||
Jane Hemington | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||||||||||
Caroline Woollard | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|||||||||||||
Pip Sadler | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||||||||||
Margaret Bowie Mclean Pratt | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||||||||||
ROBIN CHARLES SMITH | Ymddiriedolwr | 20 May 2013 |
|
|||||||||||||
SHEILA DAVIES | Ymddiriedolwr | 20 May 2013 |
|
|
||||||||||||
ELIZABETH POWELL | Ymddiriedolwr | 20 May 2013 |
|
|
||||||||||||
THOMAS JOHN MORRIS WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 16 September 1999 |
|
|
||||||||||||
GLENYS HOLLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
DAVID YENDOLL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
CHRIS COTTERILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
SIR TREFOR MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.17k | £2.03k | £1.27k | £1.15k | £1.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.19k | £3.00k | £1.39k | £1.18k | £1.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 3 SEPTEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY THE RESTORATION, REPAIR AND PRESERVATION OF ST MARY'S PRIORY CHURCH, ABERGAVENNY. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF ST MARY'S CHURCH, ABERGAVENNY. TO ADVANCE THE MUSICAL EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS RESIDENT IN ABERGAVENNY BY TRAINING THEM IN THE PLAYING OF MUSICAL INSTRUMENTS. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF CLASSICAL MUSIC BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR THE INHABITANTS OF ABERGAVENNY WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
ABERGAVENNY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. MARYS VICARAGE
MONK STREET
ABERGAVENNY
NP7 5ND
- Ffôn:
- 01873853168
- E-bost:
- enquiries@stmarys-priory.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window