Hanes ariannol THE CHARITIES PROPERTY FUND
Rhif yr elusen: 1080290
Cronfa Buddsoddi ar y Cyd yw’r elusen
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/06/2019 | 24/06/2020 | 24/06/2021 | 24/06/2022 | 24/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.15m | £63.37m | £60.71m | £58.21m | £63.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.08m | £62.92m | £60.77m | £57.74m | £63.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.