Ymddiriedolwyr THE AQUASPORTS CROSS TRUST
Rhif yr elusen: 1075300

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie-Rose Fanner | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Robinson | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Dr DAMIAN RANDELL | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|
||||
Diana June Baird | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|
||||
SUSAN HELEN BROOKS | Ymddiriedolwr | 29 August 2013 |
|
|
||||
PETER MASON | Ymddiriedolwr | 07 July 2013 |
|
|||||
SUSAN ALBON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.